ONDŘEJ KOBZA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21704961, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 704, 61 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21704961, Praha, Nové Město, Štěpánská, 704, 61, Štěpánská 704/61, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21704961, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 704, 61 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21704961, Praha, Nové Město, Štěpánská, 704, 61, Štěpánská 704/61, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MIROSLAV MACEK
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
35101, 12972215, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Plynárenská, 341, 5 |
|
BOGDAN TROJAK
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
Jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
18600, 22353771, Praha, Karlín, Křižíkova, 488, 115 |
|
MIROSLAV MACEK
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
35101, 12972215, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Plynárenská, 341, 5, Plynárenská 341/5, 35101 Františkovy Lázně |
|
BOGDAN TROJAK
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
Jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
18600, 22353771, Praha, Karlín, Křižíkova, 488, 115, Křižíkova 488/115, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
56203, 24729167, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou, 242 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
56203, 24729167, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou, 242, Za Vodou 242, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.05.2012 |
Adresa: |
56203, 24729167, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou, 242 |
|
ONDŘEJ KOBZA
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.05.2012 |
Adresa: |
56203, 24729167, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za Vodou, 242, Za Vodou 242, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí |
|