GAMMA INTERIER, spol. s r.o.
64792587 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.03.2024 |
Adresa: |
50002, 23869755, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 635, 10, třída Karla IV. 635/10, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. MICHAL URBÁŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.03.2024 |
Adresa: |
53345, 7578237, Pardubice, Opatovice nad Labem, Pohřebačka, 45, Pohřebačka 45, 53345 Opatovice nad Labem |
|
JUDr. MARTINA ŘEHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50002, 23869755, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 635, 10 |
|
MUDr. OTTO PROKOP
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50002, 23869755, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 635, 10 |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50801, 17551587, Jičín, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731 |
|
JUDr. MARTINA ŘEHÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
předseda výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50002, 23869755, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 635, 10, třída Karla IV. 635/10, 50002 Hradec Králové |
|
MUDr. OTTO PROKOP
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
místopředseda výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50002, 23869755, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 635, 10, třída Karla IV. 635/10, 50002 Hradec Králové |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
člen výboru |
30.10.2019 |
Adresa: |
50801, 17551587, Jičín, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731, Pod Lipou 1731, 50801 Hořice |
|
EDUARD JAKUBOVITS
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50003, 23863749, Hradec Králové, Hradec Králové, Malé náměstí, 6, 22 |
|
KATEŘINA OKROUHLICKÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50003, 23902060, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Ječná, 8, 25 |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50801, 17551587, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731 |
|
EDUARD JAKUBOVITS
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50003, 23863749, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Malé náměstí, 6, 22, Malé náměstí 6/22, 50003 Hradec Králové |
|
KATEŘINA OKROUHLICKÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50003, 23902060, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Ječná, 8, 25, Ječná 8/25, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50801, 17551587, Jičín, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731, Pod Lipou 1731, 50801 Hořice |
|
Eduard Jakubovits
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50003, 23863749, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Malé náměstí, 6, 22 |
|
Kateřina Okrouhlická
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50003, 23902060, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Ječná, 8, 25 |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50801, 17551587, Jičín, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731 |
|
EDUARD JAKUBOVITS
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50003, 23863749, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Malé náměstí, 6, 22, Malé náměstí 6/22, 50003 Hradec Králové |
|
KATEŘINA OKROUHLICKÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50003, 23902060, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Ječná, 8, 25, Ječná 8/25, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
LUDMILA ŠŤOVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
04.06.2012 |
Adresa: |
50801, 17551587, Jičín, Hořice, Hořice, Pod Lipou, 1731, Pod Lipou 1731, 50801 Hořice |
|