Ing. PETR MIKULENKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.11.2023 |
Adresa: |
16000, 22207317, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1857, 17, Na Míčánce 1857/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. MARTIN ZAVÁZAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
18100, 25740083, Praha, Troja, Tařicová, 747, 1 |
|
KATEŘINA DE RIJKE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
54221, 21047731, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou, 244 |
|
Ing. PETR MIKULENKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22202765, Praha, Dejvice, Šárecká, 1504, 53 |
|
JUDr. MARTIN ZAVÁZAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
18100, 25740083, Praha, Troja, Tařicová, 747, 1, Tařicová 747/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|
KATEŘINA DE RIJKE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
54221, 21047731, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou, 244, č.p. 244, 54221 Pec pod Sněžkou |
|
Ing. PETR MIKULENKA
|
Neaktivní
od 24.11.2023
|
Člen výboru |
13.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22202765, Praha, Dejvice, Šárecká, 1504, 53, Šárecká 1504/53, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JAN GERARDUS STREEFKERK
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
předseda výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
3371HJ, Hardinxveld-Giessendam, Wolfseind 28 |
|
Ing. VÁCLAV PIŤHA
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
člen výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21732965, Praha, Nové Město, Hálkova, 1629, 11 |
|
JUDr. MARTIN ZAVÁZAL
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
člen výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
18100, 25740083, Praha, Troja, Tařicová, 747, 1 |
|
JAN GERARDUS STREEFKERK
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
předseda výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
Hardinxveld-Giessendam, Wolfseind 28, 3371HJ, Wolfseind 28, 3371HJ Hardinxveld-Giessendam, Nizozemsko |
|
ing. VÁCLAV PIŤHA
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
člen výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21732965, Praha, Nové Město, Hálkova, 1629, 11, Hálkova 1629/11, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. MARTIN ZAVÁZAL
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
člen výboru |
09.01.2016 |
Adresa: |
18100, 25740083, Praha, Troja, Tařicová, 747, 1, Tařicová 747/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Distelberg Werkendam B. V.
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
|
20.10.2012 |
Adresa: |
4214DD, Vuren, Enk, 32 |
|
Distelberg Werkendam B. V.
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
|
20.10.2012 |
Adresa: |
Vuren, Enk, 4214DD, Enk 32, 4214DD Vuren, Nizozemsko |
|