Ing. LUKÁŠ MATRKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
53401, 7663668, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1050 |
|
Ing. LUKÁŠ MATRKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
53401, 7663668, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1050, Na Mušce 1050, 53401 Holice |
|
Marcela Hatašová
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Holice, Holice, Na Mušce, 1091 |
|
Milan Kubelka
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Holice, Holice, Na Mušce, 1091 |
|
Marcela Hatašová
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1091, Na Mušce 1091, 53401 Holice |
|
Milan Kubelka
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1091, Na Mušce 1091, 53401 Holice |
|
Bc. PETR HOFÍREK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
místopředseda výboru |
09.12.2021 |
Adresa: |
56501, 5663491, Ústí nad Orlicí, Choceň, Plchůvky, 4 |
|
Bc. PETR HOFÍREK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
místopředseda výboru |
09.12.2021 |
Adresa: |
56501, 5663491, Ústí nad Orlicí, Choceň, Plchůvky, 4, Plchůvky 4, 56501 Choceň |
|
Bc. PETR HOFÍREK
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
místopředseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
53401, 7664036, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1091 |
|
Bc. PETR HOFÍREK
|
Neaktivní
od 09.12.2021
|
místopředseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
53401, 7664036, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1091, Na Mušce 1091, 53401 Holice |
|
Otakar Pelc
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
místopředseda výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Holice, Holice, Na Mušce, 1091 |
|
Otakar Pelc
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
místopředseda výboru |
19.12.2012 |
Adresa: |
53401, 7664036, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1091, Na Mušce 1091, 53401 Holice |
|