ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2024 |
Adresa: |
15000, 85613410, Praha, Smíchov, U Blaženky, 3394, 51, U Blaženky 3394/51, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
14000, 79543367, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Rostislavova, 1747, 3 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
14000, 79543367, Praha, Nusle, Rostislavova, 1747, 3, Rostislavova 1747/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
jednatel |
16.10.2018 |
Adresa: |
15500, 22764593, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
jednatel |
16.10.2018 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13, Klausova 2551/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ROSTYSLAV VOLODYMYROVYČ PETČENKO
|
Neaktivní
od 16.10.2018
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
15500, 22764593, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13 |
|
ROSTYSLAV VOLODYMYROVYČ PETČENKO
|
Neaktivní
od 16.10.2018
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13, Klausova 2551/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15500, 22764593, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13, Klausova 2551/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Rostyslav Petchenko
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha 5, Stodůlky, Klausova, 2551/13 |
|
ROSTYSLAV PETCHENKO
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13, Klausova 2551/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|