NADEZDA EROPKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
16400, 25011928, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Malý dvůr, 843 |
|
JAN KRONIKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
15200, 42789389, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Geologická, 1225, 17 |
|
NADEZDA EROPKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
16400, 25011928, Praha, Nebušice, Malý dvůr, 843, Malý dvůr 843, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
JAN KRONIKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
15200, 42789389, Praha, Hlubočepy, Geologická, 1225, 17, Geologická 1225/17, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
DANIEL BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Jednatel |
24.02.2018 |
Adresa: |
11000, 21701521, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Spálená, 86, 9 |
|
DANIEL BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Jednatel |
24.02.2018 |
Adresa: |
11000, 21701521, Praha, Nové Město, Spálená, 86, 9, Spálená 86/9, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 24.02.2018
|
Jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
25262, 12754242, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Za Dvorem, 537 |
|
VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 17.11.2018
|
Jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
14700, 21966648, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
DANIEL BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 24.02.2018
|
Jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
25262, 12754242, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Za Dvorem, 537, Za Dvorem 537, 25262 Horoměřice |
|
VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 17.11.2018
|
Jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Matthew Brennan
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Co.Dubllin -Blackrock, Linden Place, 11 |
|
Matthew Brennan
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Co.Dubllin -Blackrock, Grove Avenue, Linden Place, 11 |
|
Peter Joseph Donnelly
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Dublin 4, 65 Nutley Road, Donny Brook |
|
Matthew Brennan
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Co.Dubllin -Blackrock, Linden Place, Linden Place 11, Co.Dubllin -Blackrock, Irsko |
|
Matthew Brennan
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Co.Dubllin -Blackrock, Grove Avenue, Linden Place, Grove Avenue, Linden Place 11, Co.Dubllin -Blackrock, Irsko |
|
Peter Joseph Donnelly
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Dublin 4, 65 Nutley Road, Donny Brook, 65 Nutley Road, Donny Brook, Dublin 4, Irsko |
|
Andrew Timothy Styles
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22085696, Praha 5, Vrázova, 8 |
|
Vincent John Harney
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
10000, 22650369, Praha 10, Nitranská, 894/8 |
|
Mohammed Omar Sattar
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22094148, Praha 5, Pod hájem, 6 |
|
Roger Napier Dunlop
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
16400, 25097954, Praha 6, Nebušice, K Truhlářce, 771 |
|
Stephen David Haigh
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
25263, Roztoky u Prahy, Tyršovo náměstí, 608 |
|
Andrew Timothy Styles
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22085696, Praha, Smíchov, Vrázova, 1059, 8, Vrázova 1059/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Vincent John Harney
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
10100, 22650369, Praha, Vinohrady, Nitranská, 894, 8, Nitranská 894/8, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Mohammed Omar Sattar
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22094148, Praha, Smíchov, Pod hájem, 1801, 6, Pod hájem 1801/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Roger Napier Dunlop
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
16400, 25097954, Praha, Nebušice, K Truhlářce, 771, K Truhlářce 771, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Stephen David Haigh
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
25263, 12876232, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Tyršovo nám., 608, Tyršovo nám. 608, 25263 Roztoky |
|