ANDREA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
50723, 17446082, Jičín, Libáň, Libáň, Emlerova, 149 |
|
ANDREA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
50723, 17446082, Jičín, Libáň, Libáň, Emlerova, 149, Emlerova 149, 50723 Libáň |
|
Bohumír Šich
|
Neaktivní
od 24.06.2013
|
předseda představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
28401, 11425164, Kutná Hora, Trebišovská, 608 |
|
Martin Kopřiva
|
Neaktivní
od 24.06.2013
|
člen představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
11000, 21709246, Praha 1, Nové Město, Soukenická, 1091/16 |
|
Andrea Aubrechtová
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
člen představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22310355, Praha 7, Holešovice, Schnirchova, 5 |
|
Bohumír Šich
|
Neaktivní
od 24.06.2013
|
předseda představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
28401, 11425164, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Trebišovská, 608, Trebišovská 608, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Martin Kopřiva
|
Neaktivní
od 24.06.2013
|
člen představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
11000, 21709246, Praha, Nové Město, Soukenická, 1091, 16, Soukenická 1091/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Andrea Aubrechtová
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
člen představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22310355, Praha, Holešovice, Schnirchova, 1352, 5, Schnirchova 1352/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
12000, 21753679, Praha 2, Moravská, 40 |
|
ing. Petr Waldmann
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
12000, 21753679, Praha, Vinohrady, Moravská, 1434, 40, Moravská 1434/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|