HAIXIA XIN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2022 |
Adresa: |
19800, 22693131, Praha, Černý Most, Františkova, 907, 9 |
|
HAIXIA XIN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2022 |
Adresa: |
19800, 22693131, Praha, Černý Most, Františkova, 907, 9, Františkova 907/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Weimin Geng
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
22.08.2012 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Bubeneč, Korunovační, 705, 12 |
|
Weimin Geng
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
22.08.2012 |
Adresa: |
17000, 22295488, Praha, Bubeneč, Korunovační, 705, 12, Korunovační 705/12, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Shaoqiu Gao
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Zásadská, 569 |
|
Shaoqiu Gao
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
569, Praha 9, Zásadská, 19000, Zásadská 569, 19000 Praha 9, Česká republika |
|
Haixia Xin
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
22391401, Praha 8, Soví vršek, 1916 |
|
Haixia Xin
|
Neaktivní
od 22.09.2022
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
18000, 22391401, Praha, Libeň, Soví vršek, 1916, 11, Soví vršek 1916/11, Libeň, 18000 Praha 8 |
|