LUBOŠ KOŠNER
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
10200, 22575553, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30 |
|
LUBOŠ KOŠNER
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
VIRA PISTOROVA
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
10600, 22684484, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21 |
|
VIRA PISTOROVA
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
10600, 22684484, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21, Podléšková 2469/21, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VIRA SHATRAVA
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
16.01.2018 |
Adresa: |
10600, 22684484, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21 |
|
VIRA SHATRAVA
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
16.01.2018 |
Adresa: |
10600, 22684484, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21, Podléšková 2469/21, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. ZDENĚK PISTORA
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
10600, 22684484, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21 |
|
Ing. ZDENĚK PISTORA
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
10600, 22684484, Praha, Záběhlice, Podléšková, 2469, 21, Podléšková 2469/21, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Zdeněk Pistora
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
24.04.2009 |
Adresa: |
10000, 22611983, Praha 10, Královická, 1079/7 |
|
Ing. Zdeněk Pistora
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
24.04.2009 |
Adresa: |
10000, 22611983, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7, Královická 1079/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|