IVAN LOHAY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2023 |
|
IVAN LOHAY
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
25101, 27052401, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, K Parku, 262 |
|
YURIY KONAR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2020 |
|
ANDRIY VRABEL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2017 |
|
TOMA LEMAK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2017 |
|
MYKOLA BOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2017 |
Adresa: |
14200, 74381261, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Papírníkova, 1007, 4 |
|
MYKOLA BOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2017 |
Adresa: |
14200, 74381261, Praha, Kamýk, Papírníkova, 1007, 4, Papírníkova 1007/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
OLHA HABORETS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27601, 75800870, Mělník, Býkev, Býkev, 130 |
|
OLHA HABORETS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
27601, 75800870, Mělník, Býkev, Býkev, 130, č.p. 130, 27601 Býkev |
|
VASYL CHOLYNETS
|
Aktivní
|
jednatel |
26.09.2016 |
|
Vasyl Soroka
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2016 |
|
IVAN KONAR
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2016 |
|
VASYL YURTSIV
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2016 |
|
Vyacheslav Lohay
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22019278, Praha 5, Košíře, Holečkova, 107 |
|
Vyacheslav Lohay
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22019278, Praha, Košíře, Holečkova, 178, 107, Holečkova 178/107, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
IVAN LOHAY
|
Neaktivní
od 12.10.2023
|
jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
25101, 27052401, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, K Parku, 262, K Parku 262, 25101 Nupaky |
|
VASYL CHOLYNETS
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19600, 27925609, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 941, 21a |
|
OLHA HABORETS
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22502149, Praha, Prosek, Na Proseku, 2, 11 |
|
MYKOLA BOTA
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19600, 27925609, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 941, 21a |
|
TOMA LEMAK
|
Neaktivní
od 28.08.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
10100, 22615474, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1344 |
|
ANDRIY VRABEL
|
Neaktivní
od 27.12.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19011, 25951548, Praha, Běchovice, Podnikatelská, 569 |
|
YURIY KONAR
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
10100, 22615474, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1344 |
|
IVAN LOHAY
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
26724, 28194250, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 577 |
|
VASYL CHOLYNETS
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19600, 27925609, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 941, 21a, Cukrovarská 941/21a, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
OLHA HABORETS
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22502149, Praha, Prosek, Na Proseku, 2, 11, Na Proseku 2/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MYKOLA BOTA
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19600, 27925609, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 941, 21a, Cukrovarská 941/21a, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
TOMA LEMAK
|
Neaktivní
od 28.08.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
10100, 22615474, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1344, Nad Slávií 1344, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
ANDRIY VRABEL
|
Neaktivní
od 27.12.2017
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
19011, 25951548, Praha, Běchovice, Podnikatelská, 569, Podnikatelská 569, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
YURIY KONAR
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
10100, 22615474, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1344, Nad Slávií 1344, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
IVAN LOHAY
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
26724, 28194250, Beroun, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 577, U Hřiště 577, 26724 Hostomice |
|
Ivan Lohay
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Vasyl Soroka
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Andriy Vrabel
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Ivan Konar
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Yuriy Konar
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Vasyl Cholynets
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Toma Lemak
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Mykola Bota
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Vasyl Yurtsiv
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Olha Haborets
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha 9, Vysočany, Skloněná, 109 |
|
Ivan Lohay
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Vasyl Soroka
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Andriy Vrabel
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ivan Konar
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Yuriy Konar
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Vasyl Cholynets
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Toma Lemak
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Mykola Bota
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Vasyl Yurtsiv
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Olha Haborets
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
19000, 25965921, Praha, Vysočany, Skloněná, Skloněná č.ev. 109, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|