NATALIA ROMANENKOVA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
jednatel |
26.02.2018 |
Adresa: |
16300, 26141833, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62 |
|
NATALIA ROMANENKOVA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
jednatel |
26.02.2018 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
RALIF ABZALOV
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
Udělnaja, Moskevská oblast, Jižní prospekt 12/158 |
|
VENERA ABZALOVA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
Udělnaja, Moskevská oblast, Šachova 10/88 |
|
RALIF ABZALOV
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
Udělnaja, Moskevská oblast, Jižní prospekt 12/158, Jižní prospekt 12/158, Udělnaja, Moskevská oblast, Rusko |
|
VENERA ABZALOVA
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
Udělnaja, Moskevská oblast, Šachova 10/88, Šachova 10/88, Udělnaja, Moskevská oblast, Rusko |
|
Ilya Rudik
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
16.04.2009 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Balašicha, Karbyševa 3-69 |
|
Nina Rudik
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
16.04.2009 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Balašicha, Komsomolskaja 13 |
|
Natalia Romanenkova
|
Neaktivní
od 26.02.2018
|
jednatel |
16.04.2009 |
Adresa: |
26762, Komárov u Hořovic, Chaloupky, 173 |
|
Natalia Romanenkova
|
Neaktivní
od 26.02.2018
|
jednatel |
16.04.2009 |
Adresa: |
26762, 26781701, Beroun, Chaloupky, Chaloupky, 173, č.p. 173, 26762 Chaloupky |
|