Ing. MILOŠ FRAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
10200, 22574034, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Horolezecká, 920, 15 |
|
Ing. MILOŠ FRAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
10200, 22574034, Praha, Hostivař, Horolezecká, 920, 15, Horolezecká 920/15, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Nonna Mežlumovna Agabekjan
|
Aktivní
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
14700, 22725971, Praha 4, Údolní, 1724/59 |
|
NONNA MEŽLUMOVNA AGABEKJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
14700, 22725971, Praha, Braník, Údolní, 1724, 59, Údolní 1724/59, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MILOŠ FRAJER
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
10200, 22573739, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Horolezecká, 894, 10 |
|
Ing. MILOŠ FRAJER
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
10200, 22573739, Praha, Hostivař, Horolezecká, 894, 10, Horolezecká 894/10, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. MILOŠ FRAJER
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22574034, Praha, Hostivař, Horolezecká, 920, 15 |
|
Ing. MILOŠ FRAJER
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22574034, Praha, Hostivař, Horolezecká, 920, 15, Horolezecká 920/15, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Frajer
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
15531, 25049879, Praha 5, Vyvýšená, 528 |
|
Ing. Miloš Frajer
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
15531, 25049879, Praha, Lipence, Vyvýšená, 528, Vyvýšená 528, Lipence, 15531 Praha 5 |
|