MGR. ZDENĚK SEKYRKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
14300, 21936978, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16 |
|
MARIE SEKYRKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
14300, 21936978, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16 |
|
MGR. ZDENĚK SEKYRKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Marie Sekyrková
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JIŘINA VORLICKÁ
|
Aktivní
|
člen |
24.02.2016 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16 |
|
JIŘINA VORLICKÁ
|
Aktivní
|
člen |
24.02.2016 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MUDr. ZDEŇKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
předseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
26251, 22857362, Příbram, Dublovice, Dublovice, 84 |
|
MUDr. ZDEŇKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
předseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
26251, 22857362, Příbram, Dublovice, Dublovice, 84, č.p. 84, 26251 Dublovice |
|
Ing. VOJTĚCH PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
člen výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
25163, 14656469, Praha-východ, Strančice, Strančice, K Habrovci, 485 |
|
Ing. VOJTĚCH PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
člen výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
25163, 14656469, Praha-východ, Strančice, Strančice, K Habrovci, 485, K Habrovci 485, 25163 Strančice |
|
MUDr. ZDEŇKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
předseda výboru |
10.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21936978, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16 |
|
MUDr. Zdeňka Popelková
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
předseda výboru |
10.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. MILOSLAV GEC
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
04.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21936978, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16 |
|
JUDr. Miloslav Gec
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
04.08.2015 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Miloslav Gec
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha 4, Krouzova, 3039/16 |
|
MUDr. Zdeňka Popelková
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
předseda výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha 4, Krouzova, 3039/16 |
|
Ing. Vojtěch Pařízek
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha 4, Krouzova, 3039/16 |
|
JUDr. Miloslav Gec
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MUDr. Zdeňka Popelková
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
předseda výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Vojtěch Pařízek
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21936978, Praha, Modřany, Krouzova, 3039, 16, Krouzova 3039/16, Modřany, 14300 Praha 4 |
|