VLADIMÍR KUNCA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23 |
|
VLADIMÍR KUNCA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR PILÁT
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.09.2017 |
Adresa: |
15000, 22028935, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Jinonická, 1029, 47 |
|
Ing. VLADIMÍR PILÁT
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.09.2017 |
Adresa: |
15000, 22028935, Praha, Košíře, Jinonická, 1029, 47, Jinonická 1029/47, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Iveta Jandová
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha 10, Holandská, 1382/23 |
|
Mgr. Iveta Jandová
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR PILÁT
|
Neaktivní
od 17.09.2017
|
předseda výboru |
29.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671331, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23 |
|
Ing. VLADIMÍR PILÁT
|
Neaktivní
od 17.09.2017
|
předseda výboru |
29.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vladimír Kunca
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha 10, Holandská, 1382/23 |
|
Ing. Taťána Hašková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha 10, Holandská, 1382/23 |
|
Ing. Vladimír Pilát
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
předseda výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha 10, Holandská, 1382/23 |
|
Ing. Taťána Hašková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR PILÁT
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
předseda výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
VLADIMÍR KUNCA
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen výboru |
29.05.2009 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|