Ing. PETR HEJMA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21716919, Praha, Staré Město, Náprstkova, 215, 9, Náprstkova 215/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ROMAN ŠISER
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANDREJ JAKUPI
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PELLICANO s.r.o.
27232271 |
Aktivní
|
člen výboru |
06.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21720690, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23 |
|
Ing. ROMAN ŠISER
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21720690, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23 |
|
PELLICANO s.r.o.
27232271 |
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen výboru |
06.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ROMAN ŠISER
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN HEJMA
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
předseda výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21720690, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23 |
|
Jan Hejma
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
předseda výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN HEJMA
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
předseda výboru |
12.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha 1, Staré Město, Havelská, 501, 23 |
|
PELLICANO s.r.o.
27232271 |
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen výboru |
12.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21706492, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na příkopě, 847, 4 |
|
PELLICANO s.r.o.
27232271 |
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen výboru |
12.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21706492, Praha, Nové Město, Na příkopě, 847, 4, Na příkopě 847/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Hejma
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
předseda výboru |
12.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN HEJMA
|
Neaktivní
od 12.04.2014
|
člen |
27.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha 1, Staré Město, Havelská, 501, 23 |
|
Jan Hejma
|
Neaktivní
od 12.04.2014
|
člen |
27.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Renata Pavlovská
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha 1, Staré Město, Havelská, 501/23 |
|
Ivana Broučková
|
Neaktivní
od 12.04.2014
|
předseda výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha 1, Staré Město, Havelská, 23/501 |
|
Ing. Roman Šiser
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
28922, 25984641, Lysá nad Labem, V Polích, 1791 |
|
Renata Pavlovská
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ivana Broučková
|
Neaktivní
od 12.04.2014
|
předseda výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21720690, Praha, Staré Město, Havelská, 501, 23, Havelská 501/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Roman Šiser
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
12.06.2009 |
Adresa: |
28922, 25984641, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, V Polích, 1791, V Polích 1791, 28922 Lysá nad Labem |
|