ONDŘEJ SLÁDEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
13000, 21796181, Praha, Žižkov, Hartigova, 2615, 242, Hartigova 2615/242, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR JUNGBAUER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
ONDŘEJ SLÁDEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
Ing. ROMANA SMETÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
PETR JUNGBAUER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ROMANA SMETÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
ONDŘEJ SLÁDEK
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
Člen výboru |
09.11.2019 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. RICHARD CIHLÁŘ
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
místopředseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
Ing. ROMAN WIESNER
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
člen |
05.04.2016 |
Adresa: |
76824, 16052706, Hulín, Hulín, Višňovce, 1185 |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
předseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
JUDr. RICHARD CIHLÁŘ
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
místopředseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ROMAN WIESNER
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
člen |
05.04.2016 |
Adresa: |
76824, 16052706, Kroměříž, Hulín, Hulín, Višňovce, 1185, Višňovce 1185, 76824 Hulín |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
předseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
pověřený vlastník |
10.11.2014 |
Adresa: |
19000, 22772359, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
pověřený vlastník |
10.11.2014 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
ROMAN VÍT
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
místopředseda |
01.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha 9, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
člen |
01.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha 9, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14 |
|
ROMAN VÍT
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
místopředseda |
01.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN OLIVA
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
člen |
01.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22772359, Praha, Hrdlořezy, Horní Hrdlořezská, 328, 14, Horní Hrdlořezská 328/14, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Lukáš Macháček
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
místopředseda |
27.05.2009 |
Adresa: |
18200, 22370480, Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská, 1320/3 |
|
Ing. Romana Smetánková
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
člen |
27.05.2009 |
Adresa: |
13000, 22694951, Praha 3, Žižkov, Českobratrská, 274/9 |
|
JUDr. Richard Cihlář
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
předseda |
27.05.2009 |
Adresa: |
40502, 211141, Děčín, 28.října, 1082/23 |
|
Lukáš Macháček
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
místopředseda |
27.05.2009 |
Adresa: |
18200, 22370480, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1320, 3, Frýdlantská 1320/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Romana Smetánková
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
člen |
27.05.2009 |
Adresa: |
13000, 22694951, Praha, Žižkov, Českobratrská, 274, 9, Českobratrská 274/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Richard Cihlář
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
předseda |
27.05.2009 |
Adresa: |
40502, 211141, Děčín, Děčín, Děčín I-Děčín, 28. října, 1082, 23, 28. října 1082/23, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín |
|