Mgr. VLADISLAVA PETRÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
Mgr. MARTINA VAŇKÁTOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30 |
|
Ing. JIŘÍ HOŠNA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30 |
|
Mgr. Vladislava Petrásková
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. MARTINA VAŇKÁTOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ HOŠNA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MARTINA VAŇKÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
členka výboru |
07.11.2019 |
Adresa: |
14700, 21966656, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30 |
|
MARTINA VAŇKÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
členka výboru |
07.11.2019 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
předseda výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966648, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
Mgr. VLADISLAVA PETRÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
členka výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966648, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
HELENA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
členka výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966656, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30 |
|
HELENA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
členka výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. Vladislava Petrásková
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
členka výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
předseda výboru |
10.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Jiří Řehořek
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
předseda výboru |
17.03.2012 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30 |
|
Jiří Řehořek
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
předseda výboru |
17.03.2012 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Mojmír Kalný
|
Neaktivní
od 17.03.2012
|
předseda výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 784/28 |
|
Ladislav Matoušek
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
místopředseda výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 785/30 |
|
Helena Koldová
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
člen výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 785/30 |
|
Ing. Mojmír Kalný
|
Neaktivní
od 17.03.2012
|
předseda výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ladislav Matoušek
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
místopředseda výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
HELENA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
člen výboru |
30.06.2009 |
Adresa: |
14700, 21966656, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 785, 30, Na Klaudiánce 785/30, Podolí, 14700 Praha 4 |
|