JUDr. LUDĚK KOLENATÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4 |
|
VOJTĚCH KADLEČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4 |
|
CHRISTIAN EDWARD BLATCHFORD
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4 |
|
JUDr. Luděk Kolenatý
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VOJTĚCH KADLEČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
CHRISTIAN EDWARD BLATCHFORD
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VOJTĚCH KADLEČEK
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
15.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21782890, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4 |
|
VOJTĚCH KADLEČEK
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
15.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. LUDĚK KOLENATÝ
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
předseda výboru |
24.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21782890, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4 |
|
JUDr. Luděk Kolenatý
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
předseda výboru |
24.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Luděk Kolenatý
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
předseda výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha 3, Žižkov, Domažlická, 1505/4 |
|
Vojtěch Kadleček
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
člen výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha 3, Žižkov, Domažlická, 1505/4 |
|
Karel Mikš
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
člen výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha 3, Žižkov, Domažlická, 1505/4 |
|
JUDr. Luděk Kolenatý
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
předseda výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VOJTĚCH KADLEČEK
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
člen výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Mikš
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
člen výboru |
23.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Bytové družstvo Domažlická 4/1505
27446158 |
Neaktivní
od 23.02.2010
|
pověřený vlastník |
30.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha 3, Žižkov, Domažlická, 4/1505 |
|
Bytové družstvo Domažlická 4/1505
27446158 |
Neaktivní
od 23.02.2010
|
pověřený vlastník |
30.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21782890, Praha, Žižkov, Domažlická, 1505, 4, Domažlická 1505/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|