ŠTĚPÁN KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2021 |
Adresa: |
27204, 25784498, Kladno, Kladno, Kladno, Vašíčkova, 3156 |
|
ŠTĚPÁN KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2021 |
Adresa: |
27204, 25784498, Kladno, Kladno, Kladno, Vašíčkova, 3156, Vašíčkova 3156, 27204 Kladno |
|
Ing. JOSEF VAŇÁSEK
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
27201, 25349970, Kladno, Kladno, Klikorkova, 201 |
|
Ing. JOSEF VAŇÁSEK
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
27201, 25349970, Kladno, Kladno, Kladno, Klikorkova, 201, Klikorkova 201, 27201 Kladno |
|
Ing. Josef Vaňásek
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
27201, 25349970, Kladno, Klikorkova, 201 |
|
Štěpán Kos
|
Neaktivní
od 11.04.2021
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
27204, 25784498, Kladno, Vašíčkova, 3156 |
|
Ing. JOSEF VAŇÁSEK
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
27201, 25349970, Kladno, Kladno, Kladno, Klikorkova, 201, Klikorkova 201, 27201 Kladno |
|
ŠTĚPÁN KOS
|
Neaktivní
od 11.04.2021
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
27204, 25784498, Kladno, Kladno, Kladno, Vašíčkova, 3156, Vašíčkova 3156, 27204 Kladno |
|