Ing. EDUARD BINKO
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21912653, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12 |
|
JAROSLAV HŮRKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14300, 21936552, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Rorýsová, 1879, 6 |
|
Ing. MARTIN KOČÍ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21912661, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14 |
|
Ing. EDUARD BINKO
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12, Přímětická 1188/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAV HŮRKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14300, 21936552, Praha, Modřany, Rorýsová, 1879, 6, Rorýsová 1879/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN KOČÍ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14, Přímětická 1189/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
předseda výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912653, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12 |
|
OLGA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
člen výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912661, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14 |
|
FRANTIŠEK ROZUMNÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
člen výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912661, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14 |
|
JANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
předseda výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12, Přímětická 1188/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|
OLGA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
člen výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14, Přímětická 1189/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK ROZUMNÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
člen výboru |
27.06.2014 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14, Přímětická 1189/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Barták
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha 4, Michle, Přímětická, 1188, 12 |
|
Martin Barták
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12, Přímětická 1188/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Lenka Binková
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
člen výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha 4, Michle, Přímětická, 1188/12 |
|
Ing. Aleš Štercl
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
předseda výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha 4, Michle, Přímětická, 1188/12 |
|
Helena Červenková
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14300, 21912661, Praha 4, Michle, Přímětická, 1189/14 |
|
Lenka Binková
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
člen výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12, Přímětická 1188/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Aleš Štercl
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
předseda výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21912653, Praha, Michle, Přímětická, 1188, 12, Přímětická 1188/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Helena Červenková
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen výboru |
08.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14, Přímětická 1189/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|