Ing. MICHAL MALÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
13000, 25011782, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U kněžské louky, 2149, 14 |
|
Ing. Michal Malý
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
13000, 25011782, Praha, Žižkov, U kněžské louky, 2149, 14, U kněžské louky 2149/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
15.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21747831, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 813, 4 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
15.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21747831, Praha, Vinohrady, Mánesova, 813, 4, Mánesova 813/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21748501, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 885, 31 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21748501, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 885, 31, Záhřebská 885/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21711801, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 1416, 17 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21711801, Praha, Nové Město, Růžová, 1416, 17, Růžová 1416/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
16.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21712123, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 1465, 7 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
16.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21712123, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 1465, 7, Senovážné náměstí 1465/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
GIUSTO TRETTI
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mauro Puccinini
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Mauro Piccinini
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Mauro Puccinini
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MAURO PICCININI
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jiří Kanhäuser
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
jednatel |
17.06.2009 |
Adresa: |
26718, Hlásná Třebaň, 265 |
|
Ladislav Horký
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
jednatel |
17.06.2009 |
Adresa: |
16000, 22208097, Praha 6, Praha 6, Dejvice, Na Míčánce, 1912/30 |
|
Jiří Kanhäuser
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
jednatel |
17.06.2009 |
Adresa: |
265, Hlásná Třebaň, 26718, 26718 Hlásná Třebaň 265, Česká republika |
|
LADISLAV HORKÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
jednatel |
17.06.2009 |
Adresa: |
16000, 22208097, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1912, 30, Na Míčánce 1912/30, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|