Bc. KATEŘINA PAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2022 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
Bc. KATEŘINA PAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2022 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JINDŘICH DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
Ing. MILOSLAV KRAUS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
ing. Jindřich Doležal
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MILOSLAV KRAUS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2022
|
členka výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
25169, 25874179, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Pod Višňovkou, 45 |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2022
|
členka výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
25169, 25874179, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Pod Višňovkou, 45, Pod Višňovkou 45, Dolní Lomnice, 25169 Kunice |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
členka výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
členka výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MILOSLAV KRAUS
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
Ing. MILOSLAV KRAUS
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JAROSLAV LENC
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
člen výboru |
25.11.2015 |
Adresa: |
25241, 6404235, Praha-západ, Zlatníky-Hodkovice, Hodkovice, Na Terase, 81 |
|
JAROSLAV LENC
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
člen výboru |
25.11.2015 |
Adresa: |
25241, 6404235, Praha-západ, Zlatníky-Hodkovice, Hodkovice, Na Terase, 81, Na Terase 81, Hodkovice, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
|
Ing. JINDŘICH DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
předseda výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21853835, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
JIŘÍ STUPKA
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
místopředseda výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21853835, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
ing. Jindřich Doležal
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
předseda výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JIŘÍ STUPKA
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
místopředseda výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jaroslav Lenc
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
člen výboru |
02.04.2011 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha 4, Kamýk, Dobevská, 875, 5 |
|
Jaroslav Lenc
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
člen výboru |
02.04.2011 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Bohuslav Chval
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
člen výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
27374, Klobouky - Páleček, 25 |
|
Václav Mlejnek
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
předseda výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha 4, Kamýk, Dobevská, 875 |
|
Ing. Jindřich Doležal
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
místopředseda výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha 4, Kamýk, Dobevská, 875 |
|
Bohuslav Chval
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
člen výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
25, Klobouky - Páleček, 27374, 27374 Klobouky - Páleček 25, Česká republika |
|
Václav Mlejnek
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
předseda výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
ing. Jindřich Doležal
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
místopředseda výboru |
25.06.2009 |
Adresa: |
14300, 21853835, Praha, Kamýk, Dobevská, 875, 5, Dobevská 875/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|