Mgr. ANTONÍN PLACHÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.06.2023 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. PETRA HALOUNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2023 |
Adresa: |
14700, 21959170, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 17, 24, Podolské nábřeží 17/24, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. PETRA HALOUNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
14700, 21959170, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 17, 24 |
|
Mgr. ANTONÍN PLACHÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Branická, 1280, 159 |
|
Ing. BOHUMÍR ŠULC
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Branická, 1280, 159 |
|
Ing. PETRA HALOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
14700, 21959170, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 17, 24, Podolské nábřeží 17/24, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PETR HONZA
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Branická, 1280, 159 |
|
PETR HONZA
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. BOHUMÍR ŠULC
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. ANTONÍN PLACHÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
předseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. Antonín Plachý
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
předseda výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha 4, Braník, Branická, 1280/159 |
|
Ing. Markéta Šemberová
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
15000, 22094873, Praha 5, Smíchov, U Dívčích hradů, 1860/10 |
|
Eva Šulcová
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha 4, Braník, Branická, 1280/159 |
|
Mgr. ANTONÍN PLACHÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
předseda výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Markéta Šemberová
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
15000, 22094873, Praha, Smíchov, U Dívčích hradů, 1860, 10, U Dívčích hradů 1860/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Eva Šulcová
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
15.07.2009 |
Adresa: |
14700, 21809763, Praha, Braník, Branická, 1280, 159, Branická 1280/159, Braník, 14700 Praha 4 |
|