LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
27601, 11662875, Mělník, Mělník, Mělník, Sokolovská, 423, 7 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
27601, 11662875, Mělník, Mělník, Mělník, Sokolovská, 423, 7, Sokolovská 423/7, 27601 Mělník |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
27601, 11686618, Mělník, Mělník, Františka Kriegela, 2887 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
27601, 11686618, Mělník, Mělník, Mělník, Františka Kriegela, 2887, Františka Kriegela 2887, 27601 Mělník |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
27601, Mělník, Františka Friegela, 2887 |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11686618, Mělník, Františka Kriegela, 2887 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11686618, Mělník, Mělník, Mělník, Františka Kriegela, 2887, Františka Kriegela 2887, 27601 Mělník |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|