VLASTISLAV MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
17000, 22304371, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32 |
|
VLASTISLAV MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
17000, 22304371, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32, Osadní 869/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 20.11.2019
|
jednatel |
24.11.2018 |
Adresa: |
43601, 5150507, Most, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11 |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 20.11.2019
|
jednatel |
24.11.2018 |
Adresa: |
43601, 5150507, Most, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 24.11.2018
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
43542, 5142091, Most, Litvínov, Hamr, Na Kopci, 183 |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 24.11.2018
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
43542, 5142091, Most, Litvínov, Hamr, Na Kopci, 183, Na Kopci 183, Hamr, 43542 Litvínov |
|
PETR HOMOLKA
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
25092, 25169106, Šestajovice, Šestajovice, Dvořákova, 706 |
|
PETR HOMOLKA
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
25092, 25169106, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Dvořákova, 706, Dvořákova 706, 25092 Šestajovice |
|
Petr Homolka
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
12.08.2011 |
Adresa: |
25092, 25169106, Šestajovice, Dvořákova, 706 |
|
PETR HOMOLKA
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
12.08.2011 |
Adresa: |
25092, 25169106, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Dvořákova, 706, Dvořákova 706, 25092 Šestajovice |
|
Vlastislav Mach
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
5142091, Litvínov, Hamr, Na Kopci, 183 |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
43542, 5142091, Most, Litvínov, Hamr, Na Kopci, 183, Na Kopci 183, Hamr, 43542 Litvínov |
|