Správa společenství vlastníků s.r.o.
29136831 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
19.10.2021 |
Adresa: |
14100, 21910871, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Na záhonech, 993, 55 |
|
Správa společenství vlastníků s.r.o.
29136831 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
19.10.2021 |
Adresa: |
14100, 21910871, Praha, Michle, Na záhonech, 993, 55, Na záhonech 993/55, Michle, 14100 Praha 4 |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
předseda výboru |
22.09.2021 |
Adresa: |
25262, 42743443, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Velvarská, 989 |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
předseda výboru |
22.09.2021 |
Adresa: |
25262, 42743443, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Velvarská, 989, Velvarská 989, 25262 Horoměřice |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
místopředseda |
05.10.2019 |
Adresa: |
14000, 21943583, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3 |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
místopředseda |
05.10.2019 |
Adresa: |
14000, 21943583, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3, náměstí Bratří Synků 347/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ KREJSA
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
místopředseda |
17.05.2019 |
Adresa: |
25082, 79161006, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Palackého, 2056 |
|
JIŘÍ KREJSA
|
Neaktivní
od 05.10.2019
|
místopředseda |
17.05.2019 |
Adresa: |
25082, 79161006, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Palackého, 2056, Palackého 2056, 25082 Úvaly |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
předseda výboru |
06.03.2018 |
Adresa: |
14000, 21952248, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9 |
|
BLANKA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
Místopředseda |
06.03.2018 |
Adresa: |
14000, 21952248, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9 |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
předseda výboru |
06.03.2018 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
Místopředseda |
06.03.2018 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21943583, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3 |
|
JIŘÍ KREJSA
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
místopředseda |
17.07.2015 |
Adresa: |
51301, 16964811, Semily, Semily, Na Vinici, 413 |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21943583, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3, náměstí Bratří Synků 347/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ KREJSA
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
místopředseda |
17.07.2015 |
Adresa: |
51301, 16964811, Semily, Semily, Semily, Na Vinici, 413, Na Vinici 413, 51301 Semily |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
místopředseda |
02.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21943583, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3 |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
místopředseda |
02.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21943583, Praha, Nusle, náměstí Bratří Synků, 347, 3, náměstí Bratří Synků 347/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK JIRSA
|
Neaktivní
od 02.02.2014
|
místopředseda |
25.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21709238, Praha 1, Nové Město, Soukenická, 1090, 14 |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
místopředseda |
25.01.2014 |
Adresa: |
14000, 21952248, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9 |
|
František Jirsa
|
Neaktivní
od 02.02.2014
|
místopředseda |
25.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21709238, Praha, Nové Město, Soukenická, 1090, 14, Soukenická 1090/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
BOHUMILA PATÓCSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
místopředseda |
25.01.2014 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
RADEK REPČÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9 |
|
RADEK REPČÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Vaniš
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
předseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha 4, Maroldova, 1428, 9 |
|
Vlastimil Polák
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha 4, Maroldova, 1428, 9 |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
12000, 21757445, Praha 2, Bělehradská, 2322, 60 |
|
Ing. Zdeněk Vaniš
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
předseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Vlastimil Polák
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2011 |
Adresa: |
12000, 21757445, Praha, Vinohrady, Bělehradská, 2322, 60, Bělehradská 2322/60, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Jana Řeháková
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
místopředsedkyně výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha 4, Maroldova, 1428/9 |
|
Mgr. Jana Řeháková
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
místopředsedkyně výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jana Řeháková
|
Neaktivní
od 07.11.2009
|
místopředsedkyně výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
10200, 22574433, Praha, Hostivař, Bruslařská, 957/2 |
|
Pavel Kučera
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
předseda výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha 4, Nusle, Maroldova, 1428/9 |
|
Zdenka Staňková
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
člen výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha 4, Nusle, Maroldova, 1428/9 |
|
Jana Řeháková
|
Neaktivní
od 07.11.2009
|
místopředsedkyně výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
10200, 22574433, Praha, Hostivař, Bruslařská, 957, 2, Bruslařská 957/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Zdenka Staňková
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
člen výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Pavel Kučera
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
předseda výboru |
13.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21952248, Praha, Nusle, Maroldova, 1428, 9, Maroldova 1428/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|