NICHOLAS CONRAD BURGIN
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
AL109SN, Hatfield, GBR-Hertfordshire, Mosquito Way |
|
NICHOLAS CONRAD BURGIN
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
Hatfield, GBR-Hertfordshire, Mosquito Way, AL109SN, Mosquito Way, AL109SN Hatfield, GBR-Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
GARY BRYAN HENDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
GBR-AL109SN, Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way |
|
GARY BRYAN HENDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way, GBR-AL109SN, Mosquito Way, GBR-AL109SN Hatfield, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
TOSHITAKA ASANO
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
AL109SN, Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way |
|
TOSHITAKA ASANO
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way, AL109SN, Mosquito Way, AL109SN Hatfield, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
KAZUHIKO MASANO
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
AL109SN, Hatfield, GBR-Hertfordshire, Mosquito Way |
|
KAZUHIKO MASANO
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
Hatfield, GBR-Hertfordshire, Mosquito Way, AL109SN, Mosquito Way, AL109SN Hatfield, GBR-Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
MASAHITO SUZUKI
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
GBR-AL109SN, Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way |
|
GERD WILHELM PAUL KOENIGSMANN
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
GBR-AL109SN, Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way |
|
MASAHITO SUZUKI
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way, GBR-AL109SN, Mosquito Way, GBR-AL109SN Hatfield, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
GERD WILHELM PAUL KOENIGSMANN
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
jednatel |
09.09.2014 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquito Way, GBR-AL109SN, Mosquito Way, GBR-AL109SN Hatfield, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Gary Bryan Hendler
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hartfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Toshitaka Asano
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hartfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Gerd Wilhelm Paul Koenigsmann
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hartfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Gary Bryan Hendler
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Toshitaka Asano
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Gerd Wilhelm Paul Koenigsmann
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Hatfield, Hertfordshire, Mosquio Way, GBR-AL10 9SN |
|
Tatsuyuki Yasuno
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
Hatfield, Knowledge Centre, Hetfordshire, Mosquito Way, AL10 9SN |
|
Andreas Norbert Wiegand
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
Frankfurt am Main, Lyoner Strasse 36, PSČ 60528 |
|
Yutaka Tsuchiya
|
Neaktivní
od 18.10.2010
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
Flat 106, Clarindon Court, 33 Maida Vale, Londýn |
|
Georg Wager
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
Weidling, Reichergasse 65 |
|