VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
jednatel |
30.01.2017 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
jednatel |
30.01.2017 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363, Kryblická 363, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
JUDr. ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
17000, 27721574, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12 |
|
Mgr. ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
25167, 2924951, Pyšely, Zaječice, 3 |
|
JUDr. ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
17000, 27721574, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12, V přístavu 1585/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
25167, 2924951, Benešov, Pyšely, Zaječice, Na Návsi, 3, Na Návsi 3, Zaječice, 25167 Pyšely |
|
DAVID KEBRT
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
25063, 26592169, Mratín, Mratín, Brandýská, 315 |
|
DAVID KEBRT
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
25063, 26592169, Praha-východ, Mratín, Mratín, Brandýská, 315, Brandýská 315, 25063 Mratín |
|
Milada Krkavcová
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
27714, 6126235, Dřísy, Dřísy, 13 |
|
Milada Krkavcová
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
27714, 6126235, Praha-východ, Dřísy, Dřísy, Hlavní, 13, Hlavní 13, 27714 Dřísy |
|
ALDO JANKO
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
25001, 14646731, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Vlčí krtí |
|
ALDO JANKO
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
25001, 14646731, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Vlčí krtí, Vlčí krtí č.ev. 56, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Aldo Janko
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
22.08.2011 |
Adresa: |
25001, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Stará Boleslav, Vlčí Krtí, 56e |
|
Milada Krkavcová
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
22.08.2011 |
Adresa: |
27714, 6126235, Dřísy, 13 |
|
Aldo Janko
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
22.08.2011 |
Adresa: |
25001, 14630486, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Na dolíku, 56, 5, Na dolíku 56/5, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Milada Krkavcová
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
22.08.2011 |
Adresa: |
27714, 6126235, Praha-východ, Dřísy, Dřísy, Hlavní, 13, Hlavní 13, 27714 Dřísy |
|
JUDr. Adam Daněk
|
Neaktivní
od 22.08.2011
|
jednatel |
08.08.2009 |
Adresa: |
14000, 25787781, Praha 4, Kloboučnická, 1697/25 |
|
JUDr. Adam Daněk
|
Neaktivní
od 22.08.2011
|
jednatel |
08.08.2009 |
Adresa: |
14000, 25787781, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1697, 25, Kloboučnická 1697/25, Nusle, 14000 Praha 4 |
|