PETR FULÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
26601, 28345517, Beroun, Trubská, Trubská, 68 |
|
Petr Fulín
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
26601, 28345517, Beroun, Trubská, Trubská, 68, č.p. 68, 26601 Trubská |
|
PETR VLASÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
26601, 1589393, Trubská, Trubská, 56 |
|
PETR VLASÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
26601, 1589393, Beroun, Trubská, Trubská, 56, č.p. 56, 26601 Trubská |
|
Petr Fulín
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
26601, 28345517, Trubská, Trubská, 68 |
|
Petr Fulín
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
26601, 28345517, Beroun, Trubská, Trubská, 68, č.p. 68, 26601 Trubská |
|
Petr Fulín
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
18.08.2009 |
Adresa: |
26751, Beroun, Březová, 33 |
|
Petr Vlasák
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
18.08.2009 |
Adresa: |
26601, 1589393, Beroun, Trubská, 56 |
|
Petr Fulín
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
18.08.2009 |
Adresa: |
26751, 5910480, Beroun, Březová, Březová, 33, č.p. 33, 26751 Březová |
|
PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
18.08.2009 |
Adresa: |
26601, 1589393, Beroun, Trubská, Trubská, 56, č.p. 56, 26601 Trubská |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod Lázní, 745/5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|