JAKUB BECHYNĚ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21780439, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1299, 39 |
|
JAKUB BECHYNĚ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21780439, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1299, 39, Lucemburská 1299/39, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ALEŠ CHÁN
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
12000, 21741565, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18 |
|
ALEŠ CHÁN
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
12000, 21741565, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18, Anglická 225/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
14200, 21851239, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cuřínova, 589, 12 |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
14200, 21851239, Praha, Kamýk, Cuřínova, 589, 12, Cuřínova 589/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VIKTOR ŠOLC
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
15400, 22070052, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Za farou, 357, 22 |
|
VIKTOR ŠOLC
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
15400, 22070052, Praha, Slivenec, Za farou, 357, 22, Za farou 357/22, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
JONATHAN RICHARD HOFFMANN
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
10100, 22660551, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Kodaňská, 549, 21 |
|
JONATHAN RICHARD HOFFMANN
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
10100, 22660551, Praha, Vršovice, Kodaňská, 549, 21, Kodaňská 549/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Dietrich Wolfgang Bänziger
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
23.07.2009 |
Adresa: |
8006, Zürich, Sonneggstrasse, 82 |
|
Dietrich Wolfgang Bänziger
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
23.07.2009 |
Adresa: |
82, Zürich, Sonneggstrasse, 8006, Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich, Švýcarsko |
|