ANDRIANA RETIZNYKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
14900, 40848388, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Stříbrského, 976, 9 |
|
ANDRIANA RETIZNYKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
14900, 40848388, Praha, Háje, Stříbrského, 976, 9, Stříbrského 976/9, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Andriyana Retiznyk
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
14200, 21874492, Hlavní město Praha, Praha 4, Krč, Štúrova, 1701, 55 |
|
Andriyana Retiznyk
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Vasyl Rasevych
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Krynycja, Molodižna 8 |
|
Oleksandr Kotlyar
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
Čortkiv, Nezaležnosti 72/41 |
|
Roman Shumskyy
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
Čortkiv, D. Sičynskoho 1/48 |
|
Mariya Fitsay
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
Ternovo, Borkanjuka 21 |
|
Vira Demchan
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
Ternopil, Brativ Bojčukiv 1a/37 |
|
Halyna Lytvyn
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
23.11.2009 |
Adresa: |
Stebnyk, Petra Kalnyševskeho 2/41 |
|
Igor Leonenko
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
23.11.2009 |
Adresa: |
Zaporižžja. Vijskbud 93/31 |
|
Natan Retiznyk
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
14200, Praha 4, Štůrova, 1701/55 |
|
Nellya Kletska
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
Vel. Berrznyj, Vakarova, 4/2 |
|
Andriyana Retiznyk
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
14200, Praha 4, Štůrova, 1701/55 |
|
Ivan Kletska
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
Vel. Bereznyj, Vakarova, 4/2 |
|
Pavlo Dyachuk
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
Černovcy, Russkaja, 283/16 |
|
Oleksandra Rasevych
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
Krynycja, Molodižna, 13 |
|
Natan Retiznyk
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
1701/55, Praha 4, Štůrova, 14200, Štůrova 1701/55, 14200 Praha 4, Česká republika |
|
Andriyana Retiznyk
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
1701/55, Praha 4, Štůrova, 14200, Štůrova 1701/55, 14200 Praha 4, Česká republika |
|
Ivan Kletska
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
4/2, Vel. Bereznyj, Vakarova, Vakarova 4/2, Vel. Bereznyj, Ukrajina |
|
Nellya Kletska
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
4/2, Vel. Berrznyj, Vakarova, Vakarova 4/2, Vel. Berrznyj, Ukrajina |
|
Pavlo Dyachuk
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
283/16, Černovcy, Russkaja, Russkaja 283/16, Černovcy, Ukrajina |
|
Oleksandra Rasevych
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
24.09.2009 |
Adresa: |
13, Krynycja, Molodižna, Molodižna 13, Krynycja, Ukrajina |
|
Ivan Shemota
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
jednatel |
31.07.2009 |
Adresa: |
Kostylivka, Iv. Franka 33 |
|
Abduhakim Muminov
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
31.07.2009 |
Adresa: |
Taškent, Beruni 5/25 |
|
Oleksandr Bobovych
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
31.07.2009 |
Adresa: |
Zydačiv, Hruševskeho 5/17 |
|
Halyna Kletska
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
31.07.2009 |
Adresa: |
Velykyy-Bereznyy, Puškina 53/1 |
|
Liudmyla Chernets
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
31.07.2009 |
Adresa: |
Kryvyj-Rih, Olijnykova 1/27 |
|
Nataliya Rusyn
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
31.07.2009 |
|
Mariana Botnari
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
31.07.2009 |
|
Fiodor Botnari
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
31.07.2009 |
|