Ing. MARTIN MACHAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2024 |
Adresa: |
39002, 81938233, Tábor, Tábor, Tábor, U Areálu, 3104, U Areálu 3104, 39002 Tábor |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2024 |
Adresa: |
25082, 81103875, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Šafaříkova, 2113, Šafaříkova 2113, 25082 Úvaly |
|
Ing. DUŠAN SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2023 |
Adresa: |
18200, 27868770, Praha, Ďáblice, K lomu, 984, 11, K lomu 984/11, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. DARINA VANĚČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21780480, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37 |
|
Ing. MILOŠ NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.12.2019 |
Adresa: |
13000, 21779465, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Roháčova, 1210, 67 |
|
TOMÁŠ JANDÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22107851, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2991, 126 |
|
Ing. PETR VOHRALÍK
|
Neaktivní
od 25.07.2024
|
jednatel |
01.08.2023 |
Adresa: |
15000, 28413024, Praha, Smíchov, Podbělohorská, 3284, 69, Podbělohorská 3284/69, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. DARINA VANĚČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21780480, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37, Lucemburská 1301/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. DARINA LIŠUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
13000, 21780480, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37 |
|
JUDr. DARINA LIŠUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
13000, 21780480, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37, Lucemburská 1301/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Jednatel |
30.12.2019 |
Adresa: |
13000, 21779465, Praha, Žižkov, Roháčova, 1210, 67, Roháčova 1210/67, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. FILIP KUBRICHT
|
Neaktivní
od 30.12.2019
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
14700, 21812497, Hlavní město Praha, Praha, Braník, U dubu, 1538, 72 |
|
Ing. JAROMÍR KOHOUT
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
25065, 27779190, Praha-východ, Sedlec, Sedlec, 109 |
|
Ing. FILIP KUBRICHT
|
Neaktivní
od 30.12.2019
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
14700, 21812497, Praha, Braník, U dubu, 1538, 72, U dubu 1538/72, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAROMÍR KOHOUT
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
25065, 27779190, Praha-východ, Sedlec, Sedlec, 109, č.p. 109, 25065 Sedlec |
|
TOMÁŠ JANDÍK
|
Neaktivní
od 16.04.2024
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22107851, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2991, 126, Zdíkovská 2991/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB BAŇAS
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
Vlčkovce, Vlčkovce 282 |
|
JAKUB BAŇAS
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
Vlčkovce, Vlčkovce 282, Vlčkovce 282, Vlčkovce, Slovensko |
|
ROBERT ULLMAN
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198 |
|
ROBERT ULLMAN
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198, Merhautova 1055/198, Černá Pole, 61300 Brno |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457, Javorová 457, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
81106, Bratislava - Staré Mesto, Kysucká 7373/2 |
|
OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatelka |
10.09.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469 |
|
JANA DOLEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatelka |
10.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22613510, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Staré Mesto, Kysucká 7373/2, 81106, Kysucká 7373/2, 81106 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko |
|
OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatelka |
10.09.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469, Zdeňka Lhoty 469, 25228 Černošice |
|
JANA DOLEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatelka |
10.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22613510, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38, Kounická 1192/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
90025, Chorvatský Grob, Jaseňová, 3124, 21 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
Chorvatský Grob, Jaseňová, 90025, 21, Jaseňová 3124/21, 90025 Chorvatský Grob, Slovensko |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
92701, Šaľa, Pionierska, 26 |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
26, Šaľa, Pionierska, 92701, Pionierska 26, 92701 Šaľa, Slovensko |
|