MAXIM GORJAINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2024 |
Adresa: |
37501, 83178643, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Vorařská, 618, Vorařská 618, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
ADAM KOŽELA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
68601, 28414390, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Obchodní, 1508 |
|
ADAM KOŽELA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
68601, 28414390, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Obchodní, 1508, Obchodní 1508, 68601 Uherské Hradiště |
|
MAXIM GORJAINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
19000, 27825248, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 950, 9 |
|
MAXIM GORJAINOV
|
Neaktivní
od 10.01.2024
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
19000, 27825248, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 950, 9, Jana Přibíka 950/9, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
ADAM KOŽELA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
ADAM KOŽELA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Kopačka
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22042121, Praha 5, Hennerova, 219 |
|
Maxim Gorjainov
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
19000, 27825248, Praha 9, Jana Přibíka, 950, 9 |
|
Ing. Pavel Kopačka
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
15000, 22042121, Praha, Motol, Hennerova, 219, 23, Hennerova 219/23, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Maxim Gorjainov
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
19000, 27825248, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 950, 9, Jana Přibíka 950/9, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Martin Vodička
|
Neaktivní
od 18.07.2012
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
19014, 25360353, Praha 9, Plačická, 844 |
|
Martin Vodička
|
Neaktivní
od 18.07.2012
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
19014, 25360353, Praha, Klánovice, Plačická, 844, 18, Plačická 844/18, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Miroslav Šíma
|
Neaktivní
od 18.07.2012
|
jednatel |
03.08.2009 |
Adresa: |
27031, 16477863, Senomaty, Nádražní, 221 |
|
Miroslav Šíma
|
Neaktivní
od 18.07.2012
|
jednatel |
03.08.2009 |
Adresa: |
27031, 16477863, Rakovník, Senomaty, Senomaty, Nádražní, 221, Nádražní 221, 27031 Senomaty |
|