KAREL JOSEF POSPÍCHAL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70 |
|
KAREL JOSEF POSPÍCHAL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70, Antonínská 70, Dačice II, 38001 Dačice |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
02.12.2016 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70 |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
02.12.2016 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70, Antonínská 70, Dačice II, 38001 Dačice |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
15.09.2016 |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70 |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70, Antonínská 70, Dačice II, 38001 Dačice |
|
Karel Pospíchal
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
38001, 14816130, Dačice, Antonínská, 70 |
|
KAREL POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
38001, 14816130, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice II, Antonínská, 70, Antonínská 70, Dačice II, 38001 Dačice |
|
Miroslav Kocman
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
jednatel |
07.08.2009 |
Adresa: |
62300, 19383398, Brno, Kohoutovice, U Velké ceny, 407/18 |
|
Miroslav Kocman
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
jednatel |
07.08.2009 |
Adresa: |
62300, 19383398, Brno-město, Brno, Kohoutovice, U Velké ceny, 407, 18, U Velké ceny 407/18, Kohoutovice, 62300 Brno |
|