VÍT ČAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
40747, 168882, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Nám. E. Beneše, 470 |
|
VÍT ČAPEK
|
Neaktivní
od 04.07.2023
|
jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
40747, 168882, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Nám. E. Beneše, 470, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf |
|
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 03.07.2017
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
14800, 71760148, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Urešova, 1736, 25 |
|
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 03.07.2017
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
14800, 71760148, Praha, Kunratice, Urešova, 1736, 25, Urešova 1736/25, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
10200, 26682800, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Berlínská, 1491, 9 |
|
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
10200, 26682800, Praha, Hostivař, Berlínská, 1491, 9, Berlínská 1491/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Harry Bauer
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
25.08.2009 |
Adresa: |
Buchen, Römerkastellstr. 27a, 74722 |
|
Michael Kern
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
25.08.2009 |
Adresa: |
Triefenstein, Paradiesstr. 19, 97855 |
|