JUDr. JAKUB MAUR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25 |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETRA TÝMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
19800, 22489282, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Dvořišťská, 962 |
|
PETRA TÝMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
19800, 22489282, Praha, Kyje, Dvořišťská, 962, Dvořišťská 962, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
20.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25 |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
20.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETRA TÝMOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
03.08.2016 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468 |
|
PETRA TÝMOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
03.08.2016 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468, Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
18200, 22367861, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47 |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468 |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468, Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
|
Šárka Maurová
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Třeboradická, 1075 |
|
Ing. Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
JUDr. Jakub Maur
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1075 |
|
ŠÁRKA MAUROVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. JAKUB MAUR
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
19000, 25128043, Praha 9, Prosek, Stoupající, 803 |
|
Mgr. Jakub Maur
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1075 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
19000, 25128043, Praha, Prosek, Stoupající, 803, 30, Stoupající 803/30, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Jakub Maur
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|