Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | A.B.Z. servis - GALVENN s.r.o. |
ICO: | 28954025 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 01.09.2009 |
Předmět podnikání: |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zámečnictví, nástrojářství
galvanizérství, smaltérství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DAGMAR VRTÍLKOVÁ | Aktivní | 29.02.2024 | |
|
|||
LYUBOV PERZHINOVA | Aktivní | 22.02.2016 | |
|
|||
MYROSLAV SVYRYBA | Aktivní | 13.09.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DAGMAR VRTÍLKOVÁ | Aktivní | jednatel | 13.03.2023 |
|
|||
VOLODYMYR MOLNAR | Aktivní | jednatel | 22.02.2016 |
|
|||
VOLODYMYR MOLNAR | Neaktivní od 13.03.2023 | jednatel | 22.02.2016 |
|
|||
Volodymyr Molnar | Neaktivní od 22.02.2016 | jednatel | 10.02.2010 |
|
|||
Volodymyr Molnar | Neaktivní od 22.02.2016 | jednatel | 10.02.2010 |
|
|||
Lenka Janovská | Neaktivní od 10.02.2010 | jednatel | 01.09.2009 |
|
|||
Lenka Janovská | Neaktivní od 10.02.2010 | jednatel | 01.09.2009 |
|
Registrační číslo A.B.Z. servis - GALVENN s.r.o. je 28954025.
Registrační adresa A.B.Z. servis - GALVENN s.r.o. je 12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2.
A.B.Z. servis - GALVENN s.r.o. byla založena 01.09.2009.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DAGMAR VRTÍLKOVÁ, LYUBOV PERZHINOVA, MYROSLAV SVYRYBA.