MARIANNA DANYLIV
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2017 |
Adresa: |
08501, Bardejov, Pod papierňou 3678/85 |
|
MARIANNA DANYLIV
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2017 |
Adresa: |
Bardejov, Pod papierňou 3678/85, 08501, Pod papierňou 3678/85, 08501 Bardejov, Slovensko |
|
MARIANNA ZELEMOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2017
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
08501, Bardejov, Pod papierňou 3678/85 |
|
MARIANNA ZELEMOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2017
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
Bardejov, Pod papierňou 3678/85, 08501, Pod papierňou 3678/85, 08501 Bardejov, Slovensko |
|
PETR BURDA
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
25073, 73932523, Praha-východ, Radonice, Radonice, Na svahu, 440 |
|
PETR BURDA
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
25073, 73932523, Praha-východ, Radonice, Radonice, Na svahu, 440, Na svahu 440, 25073 Radonice |
|
PETR BURDA
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
25073, 27047351, Jenštejn, Jenštejn, Hradní, 193 |
|
PETR BURDA
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
25073, 27047351, Praha-východ, Jenštejn, Jenštejn, Hradní, 193, Hradní 193, 25073 Jenštejn |
|
Petr Burda
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
25073, 27047351, Jenštejn, Hradní, 193 |
|
PETR BURDA
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
25073, 27047351, Praha-východ, Jenštejn, Jenštejn, Hradní, 193, Hradní 193, 25073 Jenštejn |
|