MgA. ŠTĚPÁN TOMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
16000, 22188096, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Mařákova, 272, 5 |
|
MgA. ŠTĚPÁN TOMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
16000, 22188096, Praha, Dejvice, Mařákova, 272, 5, Mařákova 272/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ŠTĚPÁN MATERNA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
16000, 22181415, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Verdunská, 709, 21 |
|
Ing. ŠTĚPÁN MATERNA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
16000, 22181415, Praha, Bubeneč, Verdunská, 709, 21, Verdunská 709/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Bc. Petr Frinta
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16000, 22199381, Praha 6, Dejvice, Menšíkovská, 8 |
|
Bc. Petr Frinta
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16000, 22199381, Praha, Dejvice, Menšíkovská, 1238, 8, Menšíkovská 1238/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MgA. ŠTĚPÁN TOMAN
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22197508, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1091, 11 |
|
MgA. ŠTĚPÁN TOMAN
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22197508, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1091, 11, Jugoslávských partyzánů 1091/11, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MgA. Štěpán Toman
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
16000, 22197508, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 1091/11 |
|
MgA. ŠTĚPÁN TOMAN
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
16000, 22197508, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1091, 11, Jugoslávských partyzánů 1091/11, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Štěpán Materna
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16000, 22181415, Praha 6, Bubeneč, Verdunská, 21 |
|
Ing. ŠTĚPÁN MATERNA
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16000, 22181415, Praha, Bubeneč, Verdunská, 709, 21, Verdunská 709/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|