FILIP HODBOĎ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
předseda představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
14300, 81928823, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Generála Šišky, 2375, 6 |
|
FILIP HODBOĎ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
předseda představenstva |
19.08.2021 |
Adresa: |
14300, 81928823, Praha, Modřany, Generála Šišky, 2375, 6, Generála Šišky 2375/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
FILIP HODBOĎ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25 |
|
FILIP HODBOĎ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ŠÁRKA JASNÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
50315, 25472127, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Za Kulturním domem, 438 |
|
ŠÁRKA JASNÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
50315, 25472127, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Za Kulturním domem, 438, Za Kulturním domem 438, 50315 Nechanice |
|
KAMIL JASNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
50315, 25472127, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Za Kulturním domem, 438 |
|
KAMIL JASNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
50315, 25472127, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Za Kulturním domem, 438, Za Kulturním domem 438, 50315 Nechanice |
|
KAMIL JASNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
27351, 27912477, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Sluneční, 260 |
|
KAMIL JASNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
27351, 27912477, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Sluneční, 260, Sluneční 260, 27351 Velké Přítočno |
|
Kamil Jasný
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
předseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27351, 27912477, Velké Přítočno, Sluneční, 260 |
|
Šárka Jasná
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27351, 27912477, Kladno, Velké Přítočno, Sluneční, 260 |
|
Tomáš Jasný
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27341, Kladno, Cvrčovice, Lesní, 100 |
|
KAMIL JASNÝ
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
předseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27351, 27912477, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Sluneční, 260, Sluneční 260, 27351 Velké Přítočno |
|
Šárka Jasná
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27351, 27912477, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Sluneční, 260, Sluneční 260, 27351 Velké Přítočno |
|
Tomáš Jasný
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
27341, 5966281, Kladno, Cvrčovice, Cvrčovice, Lesní, 100, Lesní 100, 27341 Cvrčovice |
|
JUDr. Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1393146, Kladno, Kladno, Poštovní náměstí, 706 |
|
Jiří Najman
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
předseda představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1422791, Kladno, Kročehlavy, Redaktora Boučka, 899 |
|
Václav Šafránek
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1425871, Kladno, Kročehlavy, Železničářů, 1207 |
|
JUDr. Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1393146, Kladno, Kladno, Kladno, Poštovní náměstí, 706, Poštovní náměstí 706, 27201 Kladno |
|
Jiří Najman
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
předseda představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1422791, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Redaktora Boučka, 899, Redaktora Boučka 899, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Václav Šafránek
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
07.09.2009 |
Adresa: |
27201, 1425871, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Železničářů, 1207, Železničářů 1207, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|