LIBOR BRYNDA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
26101, 22996826, Příbram, Příbram, Příbram III, Ryneček, 149 |
|
LIBOR BRYNDA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
26101, 22996826, Příbram, Příbram, Příbram III, Ryneček, 149, Ryneček 149, Příbram III, 26101 Příbram |
|
KAREL ROUBÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22293914, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čechova, 243, 12 |
|
KAREL ROUBÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22293914, Praha, Bubeneč, Čechova, 243, 12, Čechova 243/12, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
KAREL ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22297570, Praha 7, Holešovice, U studánky, 276, 1 |
|
KAREL ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22297570, Praha, Holešovice, U studánky, 276, 1, U studánky 276/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Roubíček
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha 4, Písková, 830/25 |
|
Libor Brynda
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
26101, 22996826, Příbram, Ryneček, 149 |
|
Karel Roubíček
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
LIBOR BRYNDA
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
18.09.2009 |
Adresa: |
26101, 22996826, Příbram, Příbram, Příbram III, Ryneček, 149, Ryneček 149, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 19/1278 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|