JAN MITROVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
68401, 13945971, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Smetanova, 870 |
|
JAN MITROVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.05.2023
|
Jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
68401, 13945971, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Smetanova, 870, Smetanova 870, 68401 Slavkov u Brna |
|
VÁCLAV RUSNÁK
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
68401, 13938541, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí, 65 |
|
VÁCLAV RUSNÁK
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
68401, 13938541, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí, 65, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna |
|
ONDŘEJ CHROMEČEK
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
20.12.2017 |
Adresa: |
68354, 500992, Vyškov, Otnice, Otnice, Dědina, 479 |
|
ONDŘEJ CHROMEČEK
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
20.12.2017 |
Adresa: |
68354, 500992, Vyškov, Otnice, Otnice, Dědina, 479, Dědina 479, 68354 Otnice |
|
Roman Roman
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16300, 22251979, Praha 6, Řepy, Vondroušova, 1213/40 |
|
Oksana Hyrych
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22076069, Praha 5, Smíchov, Plzeňská, 163/60 |
|
Mykola Hyrych
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22076069, Praha 5, Smíchov, Plzeňská, 163/60 |
|
Roman Roman
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16300, 22251979, Praha, Řepy, Vondroušova, 1213, 40, Vondroušova 1213/40, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Oksana Hyrych
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22076069, Praha, Smíchov, Plzeňská, 163, 60, Plzeňská 163/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mykola Hyrych
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22076069, Praha, Smíchov, Plzeňská, 163, 60, Plzeňská 163/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|