MONIKA PUSTĚJOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2020 |
Adresa: |
75603, 21609829, Vsetín, Halenkov, Halenkov, 103 |
|
MONIKA PUSTĚJOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2020 |
Adresa: |
75603, 21609829, Vsetín, Halenkov, Halenkov, 103, č.p. 103, 75603 Halenkov |
|
MONIKA PUSTĚJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
jednatel |
11.12.2018 |
Adresa: |
76318, 40137295, Zlín, Trnava, Trnava, 413 |
|
MONIKA PUSTĚJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
jednatel |
11.12.2018 |
Adresa: |
76318, 40137295, Zlín, Trnava, Trnava, 413, č.p. 413, 76318 Trnava |
|
RADEK ŠENKEŘÍK
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
76314, 74903772, Zlín, Zlín, Kostelec, Přehradní, 724 |
|
JAN MYNÁŘ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
76312, 25871366, Zlín, Zádveřice-Raková, Zádveřice, 433 |
|
RADEK ŠENKEŘÍK
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
76314, 74903772, Zlín, Zlín, Kostelec, Přehradní, 724, Přehradní 724, Kostelec, 76314 Zlín |
|
JAN MYNÁŘ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
76312, 25871366, Zlín, Zádveřice-Raková, Zádveřice, 433, Zádveřice 433, 76312 Zádveřice-Raková |
|
Radomír Bursa
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
76001, 27832589, Zlín, Zlín, L. Košuta, 5585 |
|
Radomír Bursa
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
76001, 27832589, Zlín, Zlín, Zlín, L. Košuta, 5585, L. Košuta 5585, 76001 Zlín |
|
LIBOR HAVRLANT
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
76001, 25358693, Zlín, Zlín, K Pasekám, 5365 |
|
LIBOR HAVRLANT
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
76001, 25358693, Zlín, Zlín, Zlín, K Pasekám, 5365, K Pasekám 5365, 76001 Zlín |
|
Libor Havrlant
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
76001, 25358693, Zlín, K Pasekám, 5365 |
|
Radomír Bursa
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
76001, 4243480, Zlín, Sokolská, 3928 |
|
LIBOR HAVRLANT
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
76001, 25358693, Zlín, Zlín, Zlín, K Pasekám, 5365, K Pasekám 5365, 76001 Zlín |
|
Radomír Bursa
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
76001, 4243480, Zlín, Zlín, Zlín, Sokolská, 3928, Sokolská 3928, 76001 Zlín |
|