PETR LIENERTH
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
63900, 19127391, Brno, Štýřice, Vojtova, 514, 10 |
|
PETR LIENERTH
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
63900, 19127391, Brno-město, Brno, Štýřice, Vojtova, 514, 10, Vojtova 514/10, Štýřice, 63900 Brno |
|
Vladimír Kolařík
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
jednatel |
11.09.2012 |
Adresa: |
62400, 19671440, Brno, Komín, Chaloupky, 42, 44 |
|
Vladimír Kolařík
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
jednatel |
11.09.2012 |
Adresa: |
62400, 19671440, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 42, 44, Chaloupky 42/44, Komín, 62400 Brno |
|
Dušan Vobořil
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
jednatel |
03.09.2010 |
Adresa: |
68354, 440574, Vyškov, Bošovice, Horní Pláňava, 305 |
|
Dušan Vobořil
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
jednatel |
03.09.2010 |
Adresa: |
68354, 440574, Vyškov, Bošovice, Bošovice, Horní Pláňava, 305, Horní Pláňava 305, 68354 Bošovice |
|
Jan Raab
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
67801, 15243478, Blansko, Absolonova, 2253/12 |
|
Jan Raab
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
67801, 15243478, Blansko, Blansko, Blansko, Absolonova, 2253, 12, Absolonova 2253/12, 67801 Blansko |
|
Petra Šauli
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Štěpánkova, 1065/40 |
|
Petra Šauli
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|