OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22397493, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Na Šutce, 410, 14 |
|
OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22397493, Praha, Troja, Na Šutce, 410, 14, Na Šutce 410/14, Troja, 18200 Praha 8 |
|
MARIYA DOROSH
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22548629, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 9, 53 |
|
MARIYA DOROSH
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22548629, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 9, 53, Kutnohorská 9/53, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
IVAN CHOLAN
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
10100, 22671706, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Uzbecká, 1411, 4 |
|
IVAN CHOLAN
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
10100, 22671706, Praha, Vršovice, Uzbecká, 1411, 4, Uzbecká 1411/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22543198, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, U vinných sklepů, 317, 2 |
|
OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22543198, Praha, Vysočany, U vinných sklepů, 317, 2, U vinných sklepů 317/2, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
NATÁLIA SZÁVKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
14200, 21851174, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Smotlachova, 583, 4 |
|
NATÁLIA SZÁVKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
14200, 21851174, Praha, Kamýk, Smotlachova, 583, 4, Smotlachova 583/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
NATALIYA TELISHEVSKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Lvivska obl., Novyj Rozdil |
|
VIKTORIYA BILAN
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Lvivska obl., Novyj Rozdil |
|
OLENA RUDENKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Čerkaska obl., Uman |
|
SERGII RUDENKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Čerkaska obl., Uman |
|
SERGII RUDENKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Čerkaska obl., Uman, Uman, Čerkaska obl., Ukrajina |
|
NATALIYA TELISHEVSKA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Lvivska obl., Novyj Rozdil, Novyj Rozdil, Lvivska obl., Ukrajina |
|
VIKTORIYA BILAN
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Lvivska obl., Novyj Rozdil, Novyj Rozdil, Lvivska obl., Ukrajina |
|
OLENA RUDENKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
Čerkaska obl., Uman, Uman, Čerkaska obl., Ukrajina |
|
NATALIYA TELISHEVSKA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21913056, Praha, Michle, Bítovská, 1228, 11 |
|
VIKTORIYA BILAN
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19600, 28414225, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 961, 21c |
|
OLENA RUDENKO
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21970386, Praha, Šeberov, K Hrnčířům, 43 |
|
SERGII RUDENKO
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21970386, Praha, Šeberov, K Hrnčířům, 43 |
|
YEVHEN KHVATOV
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19800, 22693254, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 983, 23 |
|
OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22667261, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1055, 18 |
|
IVAN CHOLAN
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660089, Praha, Vršovice, Na Královce, 507, 5 |
|
MARIYA DOROSH
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
10900, 22548629, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 9, 53 |
|
NATALIYA KHRYSTONKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22019618, Praha, Košíře, Brožíkova, 211, 8 |
|
NATALIYA NAKONECHNA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22005315, Praha, Hlubočepy, Machatého, 679, 2 |
|
LARYSA MAYOR
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
16300, 22252550, Praha, Řepy, Španielova, 1273, 42 |
|
MYKOLA RUDYY
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
27601, 11664860, Mělník, Mělník, Cukrovarská, 645 |
|
STEPAN RUDYY
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
27601, 11664860, Mělník, Mělník, Cukrovarská, 645 |
|
MARIYA RUSYAK
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19800, 22427228, Praha, Hloubětín, Kukelská, 922, 8 |
|
VIKTORIYA BILAN
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19600, 28414225, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 961, 21c, Cukrovarská 961/21c, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
OLENA RUDENKO
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21970386, Praha, Šeberov, K Hrnčířům, 43, K Hrnčířům 43, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
SERGII RUDENKO
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21970386, Praha, Šeberov, K Hrnčířům, 43, K Hrnčířům 43, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
NATALIYA TELISHEVSKA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21913056, Praha, Michle, Bítovská, 1228, 11, Bítovská 1228/11, Michle, 14000 Praha 4 |
|
YEVHEN KHVATOV
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19800, 22693254, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 983, 23, Kpt. Stránského 983/23, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
OLESYA SHVAYKA
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22667261, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1055, 18, 28. pluku 1055/18, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
IVAN CHOLAN
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660089, Praha, Vršovice, Na Královce, 507, 5, Na Královce 507/5, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MARIYA DOROSH
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
11101, 22548629, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 9, 53, Kutnohorská 9/53, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
STEPAN RUDYY
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
27601, 11664860, Mělník, Mělník, Mělník, Cukrovarská, 645, Cukrovarská 645, 27601 Mělník |
|
MARIYA RUSYAK
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
19800, 22427228, Praha, Hloubětín, Kukelská, 922, 8, Kukelská 922/8, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
NATALIYA NAKONECHNA
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22005315, Praha, Hlubočepy, Machatého, 679, 2, Machatého 679/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
LARYSA MAYOR
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
16300, 22252550, Praha, Řepy, Španielova, 1273, 42, Španielova 1273/42, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
NATALIYA KHRYSTONKO
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22019618, Praha, Košíře, Brožíkova, 211, 8, Brožíkova 211/8, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MYKOLA RUDYY
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
27601, 11664860, Mělník, Mělník, Mělník, Cukrovarská, 645, Cukrovarská 645, 27601 Mělník |
|
Nataliya Khrystonko
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Iv-Frankivská obl., o. Hocyn |
|
Olesya Shvayka
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatská obl., o. Volosjanka |
|
Nataliya Nakonechna
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatská obl., o.Stavne |
|
Larysa Mayor
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatská obl., o.Dulovo |
|
Yevhen Khvatov
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Dnipropetrivska obl., m.Kryvyj Rih |
|
Nataliya Telishevska
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Lvivska obl., m.Novyj Rozdil |
|
Mykola Rudyy
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Lvivska obl., m.Lviv |
|
Viktoriya Bilan
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Lvivska obl., m.Novyj Rozdil |
|
Stepan Rudyy
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Lvivska obl., m.Lviv |
|
Mariya Rusyak
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Lvivska obl., m.Novyj Rozdol |
|
Olena Rudenko
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Čerkaska obl., m.Uman |
|
Sergii Rudenko
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Čerkaska obl., m.Uman |
|
Mariya Dorosh
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatska obl., m.Svaljava |
|
Ivan Cholan
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatska obl., o.Boronjavo |
|
Nataliya Savka
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatská obl., o.Nyzni Selechi |
|
Vitaliy Dombovskyy
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Čerkaská obl., o.Monastyryšče |
|
Mykhaylo Bentsa
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatska obl., o.Kryčevo |
|
Mary´ana Krychfalushiy
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
Zakarpatska obl., o.Kryčevo |
|
Svetlana Vieru
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
m.Kisynjov, ul.Vladceres 52 |
|