PETR BURŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
50009, 27895211, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Za Jízdárnou, 2010, 39 |
|
PETR BURŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
50009, 27895211, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Za Jízdárnou, 2010, 39, Za Jízdárnou 2010/39, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21914206, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Ohradní, 1353, 33 |
|
JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21914206, Praha, Michle, Ohradní, 1353, 33, Ohradní 1353/33, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
14900, 21828059, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Dunovského, 185, 15 |
|
JUDr. Zdeněk Prázdný
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
14900, 21828059, Praha, Chodov, Dunovského, 185, 15, Dunovského 185/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
37341, 17603129, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Pod Kánínem, 1052 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
37341, 17603129, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Pod Kánínem, 1052, Pod Kánínem 1052, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. DUŠAN MOSKALIEV
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
17.09.2013 |
Adresa: |
53003, 7785551, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Okrouhlíku, 944 |
|
Ing. DUŠAN MOSKALIEV
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
17.09.2013 |
Adresa: |
53003, 7785551, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Okrouhlíku, 944, Na Okrouhlíku 944, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Dušan Moskaliev
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
25101, 26666553, Světice, Potoční, 318 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
37341, 17603129, Hluboká nad Vltavou, Pod Kánínem, 1052 |
|
Ing. Dušan Moskaliev
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
25101, 26666553, Praha-východ, Světice, Světice, Potoční, 318, Potoční 318, 25101 Světice |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
37341, 17603129, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Pod Kánínem, 1052, Pod Kánínem 1052, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Žaneta Biľová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
jednatel |
02.10.2009 |
Adresa: |
19000, 22516379, Praha 9, Varnsdorfská, 334/11 |
|
Žaneta Biľová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
jednatel |
02.10.2009 |
Adresa: |
19000, 22516379, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 334, 11, Varnsdorfská 334/11, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|