PAVLO KOVBASNYUK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
25262, 6383777, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Pod Skalou, 175 |
|
PAVLO KOVBASNYUK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2020 |
Adresa: |
25262, 6383777, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Pod Skalou, 175, Pod Skalou 175, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
PAVLO KOVBASNYUK
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
16000, 22183868, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13 |
|
PAVLO KOVBASNYUK
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
16000, 22183868, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13, Národní obrany 935/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
IURII SHVETS
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
16000, 22183868, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13 |
|
IURII SHVETS
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
16000, 22183868, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13, Národní obrany 935/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
IURII SHVETS
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
jednatel |
22.04.2016 |
|
IURII SHVETS
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22183868, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13 |
|
IURII SHVETS
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22183868, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 935, 13, Národní obrany 935/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mykhaylo Lohay
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Horonda, Mukačivský okres, Zakarpatská oblast |
|
Dmytro Bysaga
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Strabičovo, Mukačivský okres, Zakarpatská oblast |
|
Ivan Kobal
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Velyka Roztoka, Iršavský okres, Zakarpatská oblast |
|
Ivan Matola
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Ardanovo, Iršavský okres, Zakarpatská oblast |
|
Mykola Koryk
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
V. Kopanja, Vynohradivský okres, Zakarpatská oblast |
|
Mykhaylo Poshtak
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Chust, Zakarpatská oblast, Sadova 5A |
|
Margaryta Poshtak
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Chust, Zakarpatská oblast, Sadova 5A |
|
Volodymyr Skyba
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Mukačevo, Zakarpatská oblast, Rosvyhivska 17/25 |
|
Vasyl Shushman
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Rachiv, Zakarpatská oblast, Karmyljuka 12a |
|
Igor Yurkiv
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Dolyna, Ivano-Frankivská oblast, Hruševskoho 1 |
|
Volodymyr Laba
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Šostka, Sumská oblast, Onuprijenko 171/143 |
|
Nataliia Stoliar
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
m. Kyjiv, Kyjivská oblast, Solomenska 10/49 |
|
Anatoliy Zarichnyy
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Oleksijivka, Veselinovský okres, Mykolajivská oblast |
|
Oleksandr Matskevych
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Solotvyno, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
|
Iurii Shvets
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
Knjaža Krynycja, Monasteryščenský okres, Čerkaská oblast |
|