IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
25065, 12632228, Bašť, Bašť, Obecní, 126 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
25065, 12632228, Bašť, Bašť, Obecní, 126 |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
25065, 12632228, Praha-východ, Bašť, Bašť, Obecní, 126, Obecní 126, 25085 Bašť |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
25065, 12632228, Praha-východ, Bašť, Bašť, Obecní, 126, Obecní 126, 25085 Bašť |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
16.02.2014 |
Adresa: |
25065, 12632228, Bašť, Bašť, Obecní, 126 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
16.02.2014 |
Adresa: |
25065, 12632228, Bašť, Bašť, Obecní, 126 |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
16.02.2014 |
Adresa: |
25065, 12632228, Praha-východ, Bašť, Bašť, Obecní, 126, Obecní 126, 25085 Bašť |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
16.02.2014 |
Adresa: |
25065, 12632228, Praha-východ, Bašť, Bašť, Obecní, 126, Obecní 126, 25085 Bašť |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2014
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
25065, 26512700, Bašť, Bašť, Měšická, 525 |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2014
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
25065, 26512700, Praha-východ, Bašť, Bašť, Měšická, 525, Měšická 525, 25085 Bašť |
|
Iva Svobodová
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
08.10.2009 |
Adresa: |
25065, 26512700, Bašť, Měšická, 525 |
|
Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 16.02.2014
|
jednatel |
08.10.2009 |
Adresa: |
25065, 26512700, Bašť, Měšická, 525 |
|
IVA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
08.10.2009 |
Adresa: |
25065, 26512700, Praha-východ, Bašť, Bašť, Měšická, 525, Měšická 525, 25085 Bašť |
|
Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 16.02.2014
|
jednatel |
08.10.2009 |
Adresa: |
25065, 26512700, Praha-východ, Bašť, Bašť, Měšická, 525, Měšická 525, 25085 Bašť |
|