FILIP BANDŽAK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2022 |
Adresa: |
18100, 22321900, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 562, 24 |
|
FILIP BANDŽAK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2022 |
Adresa: |
18100, 22321900, Praha, Bohnice, Feřtekova, 562, 24, Feřtekova 562/24, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
SAMPSON ADETUNJI ODIPE
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2017 |
Adresa: |
15800, 22016759, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Na vysoké I, 501, 1 |
|
SAMPSON ADETUNJI ODIPE
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2017 |
Adresa: |
15800, 22016759, Praha, Jinonice, Na vysoké I, 501, 1, Na vysoké I 501/1, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
SAMPSON ADETUNJI ODIPE
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
15800, 22015841, Praha, Jinonice, Markova, 442, 3 |
|
SAMPSON ADETUNJI ODIPE
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
15800, 22015841, Praha, Jinonice, Markova, 442, 3, Markova 442/3, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Sampson Adetunji Odipe
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
15800, 22015841, Praha 5, Jinonice, Markova, 442, 3 |
|
SAMPSON ADETUNJI ODIPE
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
15800, 22015841, Praha, Jinonice, Markova, 442, 3, Markova 442/3, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Sampson Adetunji Odipe
|
Neaktivní
od 11.08.2010
|
jednatel |
12.10.2009 |
Adresa: |
14000, 21872767, Praha 4, Krč, Matek, 1538/3 |
|
Sampson Adetunji Odipe
|
Neaktivní
od 11.08.2010
|
jednatel |
12.10.2009 |
Adresa: |
14000, 21872767, Praha, Krč, Matek, 1538, 3, Matek 1538/3, Krč, 14000 Praha 4 |
|