PATRICK PHILIPPE MULLER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
L-2342, Lucemburk, 22 Rue Raymond Poincaré |
|
JEAN CARLO PIERRE MÜLLER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
předseda představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
L-8380, Kleinbettingen, 1 rue du Moulin |
|
EMMANUEL JEAN MARIE EMRINGER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
7260, Bereldange, 21 rue Pierre Krier |
|
PATRICK PHILIPPE MULLER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
Lucemburk, 22 Rue Raymond Poincaré, L-2342, 22 Rue Raymond Poincaré, L-2342 Lucemburk, Lucembursko |
|
JEAN CARLO PIERRE MÜLLER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
předseda představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
Kleinbettingen, 1 rue du Moulin, L-8380, 1 rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen, Lucembursko |
|
EMMANUEL JEAN MARIE EMRINGER
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
Bereldange, 21 rue Pierre Krier, 7260, 21 rue Pierre Krier, 7260 Bereldange, Lucembursko |
|
ALEXANDRA PAŘIKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
16000, 22189289, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12 |
|
ALEXANDRA PAŘIKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ALEXANDRA PAŘIKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
člen představenstva |
19.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha 6, Dejvice, Pokojná, 363, 12 |
|
ALEXANDRA PAŘIKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
člen představenstva |
19.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MARC LANGOHR DELEGHER
|
Neaktivní
od 27.12.2016
|
předseda představenstva |
16.03.2015 |
Adresa: |
1150, Bruxelles, Avenue des Tourterelles |
|
GRÉGOIRE MICHAEL PARIK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
16.03.2015 |
Adresa: |
19014, 22471979, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Habrovská, 414 |
|
MARC LANGOHR DELEGHER
|
Neaktivní
od 27.12.2016
|
předseda představenstva |
16.03.2015 |
Adresa: |
Bruxelles, Avenue des Tourterelles, 1150, Avenue des Tourterelles, 1150 Bruxelles, Belgie |
|
GRÉGOIRE MICHAEL PARIK
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
16.03.2015 |
Adresa: |
19014, 22471979, Praha, Klánovice, Habrovská, 414, Habrovská 414/9, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
JAROSLAV PAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
27.01.2014 |
Adresa: |
66701, 13333658, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135 |
|
MARKO PAŘÍK
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
předseda představenstva |
27.01.2014 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha 6, Dejvice, Pokojná, 363, 12 |
|
JAROSLAV PAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
27.01.2014 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135, Nádražní 135, 66701 Židlochovice |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
předseda představenstva |
27.01.2014 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Dobrzenský
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
člen představenstva |
15.07.2010 |
Adresa: |
58301, 9617116, Chotěboř, Riegrova, 1 |
|
JAN DOBRZENSKÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
člen představenstva |
15.07.2010 |
Adresa: |
58301, 9617116, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Riegrova, 1, Riegrova 1, 58301 Chotěboř |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
předseda představenstva |
02.04.2010 |
Adresa: |
66701, 13333658, Židlochovice, Nádražní, 135 |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
předseda představenstva |
02.04.2010 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135, Nádražní 135, 66701 Židlochovice |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
66701, 13333658, Židlochovice, Nádražní, 135 |
|
Jan Dobrzenský
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
58301, 9617116, Chotěboř, Riegrova, 1 |
|
Alexandra Paříková
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha 6, Pokojná, 12 |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135, Nádražní 135, 66701 Židlochovice |
|
JAN DOBRZENSKÝ
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
58301, 9617116, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Riegrova, 1, Riegrova 1, 58301 Chotěboř |
|
ALEXANDRA PAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
člen představenstva |
02.03.2010 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Jedlička
|
Neaktivní
od 02.03.2010
|
člen představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
11000, 21703353, Praha 1, Masarykovo nábřeží, 239/22 |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
předseda představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha 6, Pokojná, 12 |
|
Tomáš Vaněk
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
člen představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
46006, 23672528, Liberec, Na Žižkově, 636 |
|
Jan Jedlička
|
Neaktivní
od 02.03.2010
|
člen představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
11000, 21703353, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 239, 22, Masarykovo nábřeží 239/22, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ VANĚK
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
člen představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
46006, 23672528, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Žižkově, 636, 70, Na Žižkově 636/70, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
předseda představenstva |
26.11.2009 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Martin Hájek
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
předseda představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21780510, Praha 3, Lucemburská, 1303/41 |
|
JUDr. Ing. Jan Zrzavecký
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
39005, 19822391, Tábor, Moskevská, 2727/13 |
|
JUDr. Michaela Šerá
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21794251, Praha 3, Biskupcova, 2444/49 |
|
Mgr. Martin Hájek
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
předseda představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21780510, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1303, 41, Lucemburská 1303/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Ing. Jan Zrzavecký
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
39005, 19822391, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2727, 13, Moskevská 2727/13, 39005 Tábor |
|
JUDr. Michaela Šerá
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
13000, 21794251, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2444, 49, Biskupcova 2444/49, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|